GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI
Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Znaleziono 23 pasujące ogłoszenia, strona 1 z 2:
18 września 2020 - MSiG nr 183/2020 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.
9 maja 2019 - MSiG nr 89/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.
19 stycznia 2018 - MSiG nr 14/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.
28 lutego 2017 - MSiG nr 41/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.
5 września 2016 - MSiG nr 171/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.
2 grudnia 2015 - MSiG nr 234/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.
29 maja 2015 - MSiG nr 103/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.
20 maja 2015 - MSiG nr 96/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.
3 grudnia 2014 - MSiG nr 234/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.
12 czerwca 2014 - MSiG nr 113/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.
12 czerwca 2014 - MSiG nr 113/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.
12 czerwca 2013 - MSiG nr 112/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.
29 kwietnia 2013 - MSiG nr 83/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.
12 marca 2012 - MSiG nr 50/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki akcyjne
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.
2 listopada 2010 - MSiG nr 213/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.
18 września 2007 - MSiG nr 181/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.
23 lutego 2007 - MSiG nr 39/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.
21 sierpnia 2006 - MSiG nr 161/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TOMASZ TCHÓRZEWSKI został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.
10 września 2004 - MSiG nr 178/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wykreślony z rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.
29 czerwca 2004 - MSiG nr 125/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.