STANISŁAW DROŹDZIK
Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Znaleziono 21 pasujących ogłoszeń, strona 1 z 2:
7 czerwca 2013 - MSiG nr 109/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.
28 grudnia 2012 - MSiG nr 251/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.
26 września 2012 - MSiG nr 187/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.
26 września 2012 - MSiG nr 187/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.
25 października 2007 - MSiG nr 208/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Prokurenci drugiego działu KRS.
31 lipca 2007 - MSiG nr 147/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wpisany w rubryce Prokurenci drugiego działu KRS.
17 lipca 2007 - MSiG nr 137/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.
27 grudnia 2006 - MSiG nr 250/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.
9 grudnia 2005 - MSiG nr 239/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.
15 listopada 2005 - MSiG nr 221/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.
23 września 2005 - MSiG nr 186/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.
8 września 2005 - MSiG nr 175/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.
19 lipca 2004 - MSiG nr 139/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.
26 kwietnia 2004 - MSiG nr 81/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.
11 września 2003 - MSiG nr 177/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.
8 sierpnia 2003 - MSiG nr 154/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.
3 stycznia 2003 - MSiG nr 2/2003 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.
7 listopada 2002 - MSiG nr 216/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wykreślony z rubryki Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.
4 lipca 2002 - MSiG nr 128/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.
23 kwietnia 2002 - MSiG nr 79/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
STANISŁAW DROŹDZIK został wpisany w rubryce Dane prokurentów i rodzaj prokury drugiego działu KRS.