Bezpłatny raport "Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w przemyśle" to opracowanie, w którym znajdziesz najważniejsze zagadnienia dotyczące restrukturyzacji i upadłości w przemyśle razem z analizą zjawisk gospodarczych, które miały na nie wpływ.
W raporcie znajdziesz:
Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.
Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:
Więcej informacji: Versatilex sp. z o.o. sprawozdanie finansowe
W dniu 2017.11.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina KŁOBUCK miejscowość KŁOBUCK |
---|
1. | Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW |
---|
2. | Adres | miejscowość KŁOBUCK ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 42-100 poczta KŁOBUCK kraj POLSKA |
---|
2. | Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. PODOLE nr domu 60 kod pocztowy 30-394 poczta KRAKÓW kraj POLSKA |
---|
1. | Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 13.06.2017R. REP. A NR 1307/2017, NOTARIUSZ MARTA WARBIŃSKA, KANCELA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §3 |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | HOŁUBOWICZ |
---|---|---|
2. | Imiona | PIOTR ALEKSANDER |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ |
---|
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | JANUSZKA |
---|---|---|
2. | Imiona | SYLWIA EWA |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | BUGAJ |
---|---|---|
2. | Imiona | HENRYK |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | HOŁUBOWICZ |
---|---|---|
2. | Imiona | ANDRZEJ |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Udziały posiadane przez wspólnika | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ |
6. | Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółki | NIE |
1. | Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki | ZARZĄD |
---|
1. | Nazwisko, nazwa lub firma | MACIEJCZYK |
---|---|---|
2. | Imiona | WOJCIECH STANISŁAW |
3. | Numer PESEL lub numer REGON | (ukryty) |
5. | Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. | Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach | NIE |
1. | Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | data złożenia 14.11.2017 okres OD 01.08.2015 DO 31.12.2015 |
---|
1. | Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | data złożenia 14.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
---|
3. | Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | OD 01.08.2015 DO 31.12.2015 |
---|
3. | Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
---|
4. | Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego | OD 01.08.2015 DO 31.12.2015 |
---|
4. | Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 |
---|